Ausschussvorsitzende/r |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | BFD | BFD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
AK Kultur | BFD | BFD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.04.2018 | 31.10.2021 | von 24.04.2018 bis 31.10.2021 |
Mitglied BFD |
Bürgerforum Dinklage | BFD | BFD Mitglied der BFD-Fraktion | Mitglied der BFD-Fraktion | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
ordentliches Mitglied |
Ausschuss für Jugend, Familie und Senioren | BFD | BFD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ratsmitglied |
Stadtrat | BFD | BFD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
ordentliches Mitglied |
Ausschuss für Digitalisierung und Medienentwicklung | BFD | BFD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.06.2018 | 31.10.2021 | von 26.06.2018 bis 31.10.2021 |
Jugendparlament 2024-2026 | BFD | BFD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.06.2020 | 31.10.2021 | von 30.06.2020 bis 31.10.2021 |